Người Quan Sát
Người nghèo trong vũ trụ !
- Tham gia
- 4/5/24
- Bài viết
- 161,458
Trao các Quyết định kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy EVNSPC nhiệm kỳ 2020-2025. |
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đã ký Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 17/5/2024 về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Bành Đức Hoài, Phó Giám đốc Ban QLDA Điện 3 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC kể từ ngày 1/6/2024. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang đã ký Quyết định số 51/QĐ-HĐTV ngày 24/5/2024 về việc điều động và bổ nhiệm ông Đào Hòa Bình - Giám đốc ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNSPC kể từ ngày 1/6/2024. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang đã ký Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 23/5/2024 về việc bổ nhiệm ông Đặng Văn Cung, Chuyên viên Ban Tổng hợp EVNSPC giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổng hợp EVNSPC kể từ ngày 1/6/2024. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.
Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đào Hòa Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNSPC. |
Việc bổ nhiệm các chức danh giúp Tổng công ty Điện lực Miền Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo để tổ chức đi vào hoạt động có chiều sâu, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chính quyền các địa phương giao.